快报讯(记者 鹿伟)11月23日,江苏省委组织部官网公布了30位省管领导干部任职前公示名单,涉及多位县(市、区)委书记、县(市、区)长人选。公示时间为:2018年11月24日至11月30日。对公示对象有何反映,请于公示期间与省委组织部联系。
1
沈梅
现任省妇女联合会副巡视员。女,1965年4月生,汉族,上海人,省委党校研究生学历,学士学位,1986年12月加入中国共产党,1987年8月参加工作,拟任省级机关副厅职干部。
2
沈剑荣
现任南京市发展和改革委员会主任、党组书记。男,1969年3月生,汉族,江苏苏州人,在职研究生学历,博士学位,1994年1月加入中国共产党,1991年8月参加工作。拟任县(市、区)委书记。
3
戴华杰
现任南京市六合区委副书记、区长。男,1968年3月生,汉族,江苏南京人,省委党校研究生学历,硕士学位,1992年5月加入中国共产党,1988年8月参加工作。拟任县(市、区)委书记。
4
吴炜
现任南京市城乡建设委员会主任、工委书记。男,1972年12月生,汉族,江苏如东人,研究生学历,硕士学位,1992年6月加入中国共产党,1997年8月参加工作。拟推荐提名为县(市、区)长人选。
5
张连春
现任南京市仙林大学城管委会主任、工委副书记。男,1970年4月生,汉族,江苏建湖人,省委党校研究生学历,硕士学位,1995年6月加入中国共产党,1990年9月参加工作。拟推荐提名为县(市、区)长人选。
6
严应骏
现任南京市委巡察组专职组长。男,1972年5月生,汉族,江苏南京人,省委党校研究生学历,硕士学位,2000年8月加入中国共产党,1991年8月参加工作。拟推荐提名为县(市、区)长人选。
7
李万平
现任江宁经济技术开发区管委会主任、工委副书记。男,1966年1月生,汉族,山东泰安人,在职大学学历,硕士学位,1990年7月加入中国共产党,1985年9月参加工作。拟推荐提名为县(市、区)长人选。
8
刘伟
现任南京市安全生产监督管理局局长、党组书记。男,1967年1月生,汉族,江苏邳州人,大学学历,学士学位,1998年4月加入中国共产党,1986年7月参加工作。拟推荐提名为县(市、区)长人选。
9
许立新
现任无锡市政府党组成员、秘书长。男,1966年9月生,汉族,江苏宜兴人,在职大学学历,硕士学位,1985年4月加入中国共产党,1987年8月参加工作。拟推荐提名为县(市、区)长人选。
10
王维
现任无锡市锡山区委副书记、区长。男,1971年4月生,汉族,江苏睢宁人,在职研究生学历,博士学位,高级经济师,1992年1月加入中国共产党,1992年7月参加工作。拟任国家级经济技术开发区管委会主任。
11
方国强
现任常州市副市长。男,1965年2月生,汉族,江苏常州人,省委党校研究生学历,硕士学位,1985年11月加入中国共产党,1982年10月参加工作。拟任设区市委常委。
12
陈正春
现任常州市新北区委副书记、区长,常州高新技术产业开发区管委会主任。男,1965年5月生,汉族,江苏靖江人,省委党校研究生学历,学士学位,1993年4月加入中国共产党,1988年8月参加工作。拟推荐提名为设区市副市长人选。
13
黄春年
现任丹阳市委副书记、市长。男,1970年1月生,汉族,江苏泰州人,大学学历,学士学位,1989年9月加入中国共产党,1993年8月参加工作。拟任县(市、区)委书记。
14
潘群
现任句容市委副书记、市长。男,1976年10月生,汉族,江苏溧阳人,大学学历,学士学位,高级经济师,1997年6月加入中国共产党,2000年8月参加工作。拟任县(市、区)委书记。
15
黄万荣
现任镇江市财政局局长、党组书记。男,1971年5月生,汉族,江苏扬中人,在职研究生学历,硕士学位,1992年6月加入中国共产党,1992年7月参加工作。拟推荐提名为县(市、区)长人选。
16
周必松
现任镇江市科技局局长、党组书记,市知识产权局局长。男,1967年9月生,汉族,江苏扬中人,大学学历,硕士学位,1988年5月加入中国共产党,1990年7月参加工作。拟推荐提名为县(市、区)长人选。
17
陆卫东
现任南通市副市长。男,1968年3月生,汉族,江苏海门人,省委党校研究生学历,1987年1月加入中国共产党,1987年8月参加工作。拟任设区市委常委。
18
陈晓东
现任如皋市委书记。男,1969年7月生,汉族,江苏启东人,在职研究生学历,博士学位,1995年9月加入中国共产党,1990年8月参加工作。拟推荐提名为设区市副市长人选。
19
潘建华
现任如东县委书记。男,1965年5月生,汉族,江苏海安人,省委党校研究生学历,1985年1月加入中国共产党,1981年9月参加工作。拟推荐提名为设区市副市长人选。
20
唐敬
现任射阳县委副书记、县长。男,1971年8月生,汉族,江苏盐城人,省委党校研究生学历,1991年12月加入中国共产党,1992年8月参加工作。拟任县(市、区)委书记。
21
张利华
现任盐城市亭湖区委副书记、江苏盐城环保科技城党工委书记。男,1975年8月生,汉族,江苏响水人,大学学历,学士学位,1999年6月加入中国共产党,1997年8月参加工作。拟推荐提名为县(市、区)长人选。
22
吴冈玉
现任射阳县委副书记(正处级)。女,1981年12月生,江苏盐城人,省委党校研究生学历,学士学位,2002年3月加入中国共产党,2003年7月参加工作。拟推荐提名为县(市、区)长人选。
23
祁从峰
现任盐城经济技术开发区党工委副书记、管委会副主任。男,1972年8月生,江苏响水人,省委党校研究生学历,硕士学位,1993年8月加入中国共产党,1990年8月参加工作。拟推荐提名为县(市、区)长人选。
24
王娟
现任盐城市人力资源和社会保障局局长、党委书记。女,1976年8月生,汉族,江苏建湖人,大学学历,硕士学位,1996年7月加入中国共产党,1998年8月参加工作。拟推荐提名为县(市、区)长人选。
25
章其波
现任宿迁市政府党组成员、秘书长。男,1966年4月生,汉族,江苏沭阳人,研究生学历,硕士学位,高级会计师,1996年12月加入中国共产党,1991年5月参加工作。拟推荐提名为设区市副市长人选。
26
高建民
现任徐州市政府副秘书长、办公室主任。男,1969年7月生,汉族,山东金乡人,大学学历,硕士学位,1996年12月加入中国共产党,1991年8月参加工作。拟推荐提名为县(市、区)长人选。
27
尹哲强
现任连云港市副市长。男,1963年5月生,汉族,江苏东海人,省委党校研究生学历,1983年2月加入中国共产党,1984年12月参加工作。拟任设区市委常委。
28
陈书军
现任连云港市连云区委书记。男,1963年1月生,汉族,江苏泰州人,省委党校研究生学历,1985年1月加入中国共产党,1980年9月参加工作。拟推荐提名为设区市副市长人选。
29
杨新忠
现任连云港市连云区委副书记、区长。男,1974年3月生,汉族,吉林磐石人,大学学历,硕士学位,高级工程师,1995年12月加入中国共产党,1997年8月参加工作。拟任县(市、区)委书记。
30
封春晴
现任省委组织部干部五处处长。男,1968年1月生,汉族,江苏泰兴人,在职研究生学历,硕士学位,1988年6月加入中国共产党,1990年8月参加工作。拟任设区市委常委。